Seguimiento de Autorizaciones ejercicio actividad privada tras el cese de altos cargos
Fecha: 22/09/2020: 352 Autorizaciones
Autorizaciones emitidas para el ejercicio de la actividad privada tras el cese del ejercicio de alto cargo desde el 23/07/2020 hasta el 22/09/2020
Se han incorporado 7 nuevas autorizaciones.
(**)Formato Fecha: aaaa/mm/dd
Nombre | Alto Cargo | Ministerio | Fecha de Cese | Empresa/Actividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
DELGADO MORENO, SALVADOR MARIA | JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA | DEFENSA | 2020/01/28 | PROYECTOS DE INTERES PARA LA DEFENSA ARGOS S.L. | 2020/09/14 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 2020/02/21 | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA GLOBOMEDIA | 2020/09/14 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 2020/02/21 | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA VANCOUVER MEDIA, S.L. | 2020/09/14 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 2020/02/21 | COLABORADOR PARA LA SEXTA (ATRESMEDIA) | 2020/09/14 |
MARTI ALVAREZ, LUIS | DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA | ECONOMIA Y EMPRESA | 2020/02/24 | DIRECTOR DE REGULACION DE ACCIONA | 2020/08/27 |
BEUNZA IBAÑEZ, HELENA | SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA | FOMENO | 2020/02/11 | PROFESORA ASOCIADA. INSTITUTO DE EMPRESA | 2020/08/17 |
ALARCO CANOSA, ANGELES | PRESIDENTA DE PARADORES DE TURISMO, S.A. (S.M.E.) | GRUPO PATRIMONIO | 2018/07/25 | CHAVARRI GESTION DE ACTIVOS S.L. | 2020/07/30 |