514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 | 23/02/2022 |
GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGO | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER | FOMENTO | 05/02/2021 | CONSULTORIA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO | 30/07/2021 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | PRENSA IBÉRICA DIGITAL, S.L. | 08/06/2021 |
DORADO PICON, ANTONIO | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUSTICIA | 29/06/2018 | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA | 18/06/2018 |
LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 29/06/2018 | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACION, S.L | 23/04/2019 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
VELA OLMO, CARMEN | SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 18/06/2018 | PATRONATO DE LA FUNDACION ASTRAZENECA | 09/01/2020 |
RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI, JUAN PABLO | S.E. EMPLEO | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 18/06/2018 | CONSEJO ASESOR DEL ESADE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY & POLITICAL ECONOMY | 12/12/2019 |
RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI, JUAN PABLO | S.E. EMPLEO | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 18/06/2018 | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACION PARA LA CALIDAD E INNOVACION DE LA FORMACION | 02/12/2019 |
JOVE DIAZ, MATIAS MARIA | DIRECTOR DE GABINETE DE LA MINISTRA | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 18/06/2018 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO PARA PARTIDO POPULAR | 07/03/2019 |
Name | IGLESIAS TURRION, PABLO |
---|---|
Senior | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministry | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Date of cessation | 31/03/2021 |
Company / Authorized activity | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 |
Date of authorization | 23/02/2022 |
Name | GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGO |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 05/02/2021 |
Company / Authorized activity | CONSULTORIA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO |
Date of authorization | 30/07/2021 |
Name | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Senior | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministry | GRUPOSEPI |
Date of cessation | 21/02/2020 |
Company / Authorized activity | PRENSA IBÉRICA DIGITAL, S.L. |
Date of authorization | 08/06/2021 |
Name | DORADO PICON, ANTONIO |
Senior | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA |
Ministry | JUSTICIA |
Date of cessation | 29/06/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA |
Date of authorization | 18/06/2018 |
Name | LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE |
Senior | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Date of cessation | 29/06/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACION, S.L |
Date of authorization | 23/04/2019 |
Name | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Date of cessation | 26/06/2018 |
Company / Authorized activity | SKILLS WEGO, S.L. |
Date of authorization | 24/02/2020 |
Name | VELA OLMO, CARMEN |
Senior | SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION |
Ministry | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | PATRONATO DE LA FUNDACION ASTRAZENECA |
Date of authorization | 09/01/2020 |
Name | RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI, JUAN PABLO |
Senior | S.E. EMPLEO |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | CONSEJO ASESOR DEL ESADE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY & POLITICAL ECONOMY |
Date of authorization | 12/12/2019 |
Name | RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI, JUAN PABLO |
Senior | S.E. EMPLEO |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACION PARA LA CALIDAD E INNOVACION DE LA FORMACION |
Date of authorization | 02/12/2019 |
Name | JOVE DIAZ, MATIAS MARIA |
Senior | DIRECTOR DE GABINETE DE LA MINISTRA |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO PARA PARTIDO POPULAR |
Date of authorization | 07/03/2019 |
Page 25 of 52