514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
PEÑALVER HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | SECR. GRAL. TECNICO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 17/01/2024 | PWC TAX & LEGAL | 26/01/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL | 15/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | OESIA NETWORKS, S.L. | 31/01/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | ORBITAL EXPRESS LAUNCH LIMITED | 03/01/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
VAZQUEZ ALARCON, FIDEL | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 08/12/2023 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL | 01/03/2024 |
CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 07/12/2023 | EL PAIS | 16/01/2024 |
Name | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Date of cessation | 24/01/2024 |
Company / Authorized activity | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Date of authorization | 25/03/2024 |
Name | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Date of cessation | 24/01/2024 |
Company / Authorized activity | FUNDACION INCIPE |
Date of authorization | 25/03/2024 |
Name | PEÑALVER HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
Senior | SECR. GRAL. TECNICO |
Ministry | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Date of cessation | 17/01/2024 |
Company / Authorized activity | PWC TAX & LEGAL |
Date of authorization | 26/01/2024 |
Name | BELLO MORA, MIGUEL |
Senior | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministry | CIENCIA E INNOVACION |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL |
Date of authorization | 15/03/2024 |
Name | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | OESIA NETWORKS, S.L. |
Date of authorization | 31/01/2024 |
Name | BELLO MORA, MIGUEL |
Senior | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministry | CIENCIA E INNOVACION |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | ORBITAL EXPRESS LAUNCH LIMITED |
Date of authorization | 03/01/2024 |
Name | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Date of authorization | 15/03/2024 |
Name | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Senior | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministry | GRUPO SEPI |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Date of authorization | 25/03/2024 |
Name | VAZQUEZ ALARCON, FIDEL |
Senior | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) |
Ministry | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Date of cessation | 08/12/2023 |
Company / Authorized activity | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL |
Date of authorization | 01/03/2024 |
Name | CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA |
Senior | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministry | GRUPO SEPI |
Date of cessation | 07/12/2023 |
Company / Authorized activity | EL PAIS |
Date of authorization | 16/01/2024 |
Page 1 of 52