514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
FLORES URBANO, PEDRO | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 29/09/2018 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT | 18/03/2019 |
CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDO | D. GRAL. DE LA FUNDACION PUBLICA ESTATAL CIUDAD DE LA ENERGIA | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | 18/12/2018 | DISTRIBUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES, S.L. | 03/07/2020 |
CASERO GONZÁLEZ, CARMEN | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL | 28/01/2019 | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA | 15/02/2019 |
MARTÍN BARBERO, ISAAC | PRESIDENTE DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE | FOMENTO | 28/09/2018 | ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN AZVALOR ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 01/10/2018 |
IZQUIERDO LLANES, GREGORIO | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 22/10/2018 | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS | 29/05/2019 |
ANDREU FIGUERAS, JOSEP | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA | FOMENTO | 22/11/2018 | REINGRESO EN XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA | 05/02/2019 |
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | FOMENTO | 22/05/2019 | PLAN INGENIERIA, S.L. | 07/01/2020 |
MARIN COBOS, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA | FOMENTO | 21/04/2019 | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA | 05/07/2019 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) | 15/12/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2016 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS | 01/11/2016 |
Name | FLORES URBANO, PEDRO |
---|---|
Senior | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 29/09/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT |
Date of authorization | 18/03/2019 |
Name | CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDO |
Senior | D. GRAL. DE LA FUNDACION PUBLICA ESTATAL CIUDAD DE LA ENERGIA |
Ministry | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO |
Date of cessation | 18/12/2018 |
Company / Authorized activity | DISTRIBUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES, S.L. |
Date of authorization | 03/07/2020 |
Name | CASERO GONZÁLEZ, CARMEN |
Senior | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS |
Ministry | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 28/01/2019 |
Company / Authorized activity | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 15/02/2019 |
Name | MARTÍN BARBERO, ISAAC |
Senior | PRESIDENTE DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 28/09/2018 |
Company / Authorized activity | ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN AZVALOR ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
Date of authorization | 01/10/2018 |
Name | IZQUIERDO LLANES, GREGORIO |
Senior | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Ministry | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 22/10/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS |
Date of authorization | 29/05/2019 |
Name | ANDREU FIGUERAS, JOSEP |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 22/11/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA |
Date of authorization | 05/02/2019 |
Name | SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO |
Senior | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 22/05/2019 |
Company / Authorized activity | PLAN INGENIERIA, S.L. |
Date of authorization | 07/01/2020 |
Name | MARIN COBOS, MIGUEL |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 21/04/2019 |
Company / Authorized activity | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 05/07/2019 |
Name | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Senior | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministry | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 23/09/2016 |
Company / Authorized activity | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) |
Date of authorization | 15/12/2016 |
Name | MUÑOZ MERINO, ANA |
Senior | D.G. DEPORTES |
Ministry | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Date of cessation | 28/08/2016 |
Company / Authorized activity | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS |
Date of authorization | 01/11/2016 |
Page 19 of 52