514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | GUIDANCE | 16/07/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | WALNUTERS | 02/06/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA | 16/07/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 16/07/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL (U-TAD) | 16/07/2014 |
LÓPEZ RODRIGO, JOSÉ MANUEL | DIRECTOR FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 04/10/2013 | D. DE UN CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN TOMILLO | 29/01/2014 |
SERRANO GONZÁLEZ, MARINA | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 07/10/2013 | PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CIA. | 11/04/2014 |
GARCÍA SIEIRO, JOSÉ MANUEL | D.G. INSTITUTO NAL. TÉCNICA AEROESP. ESTEBAN TERRADAS (INTA) | DEFENSA | 29/11/2013 | LAPID CONSULTORES, S.L. | 23/07/2014 |
QUINTANAR DÍEZ, MANUEL | DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE SALUD EN EL DEPORTE | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 31/01/2014 | DIRECTOR DE INTEGRIDAD EN LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL | 29/01/2014 |
VALERO ARTOLA, LUIS | SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y PYMES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 31/01/2014 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE GAS (ENAGAS) | 03/03/2014 |
Name | ADSUARA VARELA, BORJA |
---|---|
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 30/08/2013 |
Company / Authorized activity | GUIDANCE |
Date of authorization | 16/07/2014 |
Name | ADSUARA VARELA, BORJA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 30/08/2013 |
Company / Authorized activity | WALNUTERS |
Date of authorization | 02/06/2014 |
Name | ADSUARA VARELA, BORJA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 30/08/2013 |
Company / Authorized activity | CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA |
Date of authorization | 16/07/2014 |
Name | ADSUARA VARELA, BORJA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 30/08/2013 |
Company / Authorized activity | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA |
Date of authorization | 16/07/2014 |
Name | ADSUARA VARELA, BORJA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 30/08/2013 |
Company / Authorized activity | UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL (U-TAD) |
Date of authorization | 16/07/2014 |
Name | LÓPEZ RODRIGO, JOSÉ MANUEL |
Senior | DIRECTOR FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministry | JUSTICIA |
Date of cessation | 04/10/2013 |
Company / Authorized activity | D. DE UN CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN TOMILLO |
Date of authorization | 29/01/2014 |
Name | SERRANO GONZÁLEZ, MARINA |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 07/10/2013 |
Company / Authorized activity | PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CIA. |
Date of authorization | 11/04/2014 |
Name | GARCÍA SIEIRO, JOSÉ MANUEL |
Senior | D.G. INSTITUTO NAL. TÉCNICA AEROESP. ESTEBAN TERRADAS (INTA) |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 29/11/2013 |
Company / Authorized activity | LAPID CONSULTORES, S.L. |
Date of authorization | 23/07/2014 |
Name | QUINTANAR DÍEZ, MANUEL |
Senior | DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE SALUD EN EL DEPORTE |
Ministry | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Date of cessation | 31/01/2014 |
Company / Authorized activity | DIRECTOR DE INTEGRIDAD EN LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL |
Date of authorization | 29/01/2014 |
Name | VALERO ARTOLA, LUIS |
Senior | SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y PYMES |
Ministry | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Date of cessation | 31/01/2014 |
Company / Authorized activity | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE GAS (ENAGAS) |
Date of authorization | 03/03/2014 |
Page 1 of 52