514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
SALOM COLL, MARIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ILLES BALEARS | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 18/06/2018 | ADMINISTRADORA DE INCA GRINS, S.L. (COMO AUTONOMA) | 29/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 30/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. | 02/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA | 02/08/2019 |
SEGOVIA MARCO, ALICIA | SECRETARIA GENERAL TECNICA | FOMENTO | 22/06/2018 | DESPACHO DE ABOGADOS URIA MENENDEZ | 02/08/2019 |
GONZALEZ PICO, MARIA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA | 26/08/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 05/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA | 05/09/2019 |
ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 22/06/2018 | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO | 05/09/2019 |
SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA | GRUPO SEPI | 23/06/2018 | CONSEJERO DE 13TV, S.A. | 05/09/2019 |
Name | SALOM COLL, MARIA |
---|---|
Senior | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ILLES BALEARS |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | ADMINISTRADORA DE INCA GRINS, S.L. (COMO AUTONOMA) |
Date of authorization | 29/07/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Date of authorization | 30/07/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. |
Date of authorization | 02/08/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA |
Date of authorization | 02/08/2019 |
Name | SEGOVIA MARCO, ALICIA |
Senior | SECRETARIA GENERAL TECNICA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 22/06/2018 |
Company / Authorized activity | DESPACHO DE ABOGADOS URIA MENENDEZ |
Date of authorization | 02/08/2019 |
Name | GONZALEZ PICO, MARIA |
Senior | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 26/08/2019 |
Name | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 03/08/2019 |
Company / Authorized activity | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD |
Date of authorization | 05/09/2019 |
Name | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 03/08/2019 |
Company / Authorized activity | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA |
Date of authorization | 05/09/2019 |
Name | ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO |
Senior | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 22/06/2018 |
Company / Authorized activity | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO |
Date of authorization | 05/09/2019 |
Name | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO |
Senior | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA |
Ministry | GRUPO SEPI |
Date of cessation | 23/06/2018 |
Company / Authorized activity | CONSEJERO DE 13TV, S.A. |
Date of authorization | 05/09/2019 |
Page 29 of 52