514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
BARCONES SANZ, VIRGINIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 13/04/2019 | DIRECTIVO DEL PSOE EN CASTILLA Y LEON | 02/07/2019 |
ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 18/06/2018 | URTEIM, S.L. Y NICE PLACE, S.L. (AUTÓNOMO) | 03/07/2019 |
MARIN COBOS, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA | FOMENTO | 21/04/2019 | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA | 05/07/2019 |
CABANAS GODINO, CARLOS | SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 18/06/2018 | EL CORTE INGLÉS | 10/07/2019 |
RENGIFO ABBAD, ALVARO | PRESIDENTE DE CESCE | GRUPO PATRIMONIO | 26/06/2018 | ASESOR EJECUTIVO DE ALANTRA | 15/07/2019 |
SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, SORAYA | VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 01/06/2018 | CONSEJO ASESOR DE LA ASOCIACIÓN WOMEN IN A LEGAL WORLD | 15/07/2019 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN KREAB | 18/07/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
ZULOAGA MARTINEZ, PABLO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 01/04/2019 | SECRETARIO DEL PSOE EN CANTABRIA | 25/07/2019 |
BARREIRA DIZ, EDELMIRA | COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 22/06/2018 | DIRECTORA DE CONSULTORIA EN THINKING HEADS | 26/07/2019 |
Name | BARCONES SANZ, VIRGINIA |
---|---|
Senior | DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON |
Ministry | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Date of cessation | 13/04/2019 |
Company / Authorized activity | DIRECTIVO DEL PSOE EN CASTILLA Y LEON |
Date of authorization | 02/07/2019 |
Name | ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | URTEIM, S.L. Y NICE PLACE, S.L. (AUTÓNOMO) |
Date of authorization | 03/07/2019 |
Name | MARIN COBOS, MIGUEL |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 21/04/2019 |
Company / Authorized activity | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 05/07/2019 |
Name | CABANAS GODINO, CARLOS |
Senior | SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | EL CORTE INGLÉS |
Date of authorization | 10/07/2019 |
Name | RENGIFO ABBAD, ALVARO |
Senior | PRESIDENTE DE CESCE |
Ministry | GRUPO PATRIMONIO |
Date of cessation | 26/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESOR EJECUTIVO DE ALANTRA |
Date of authorization | 15/07/2019 |
Name | SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, SORAYA |
Senior | VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | CONSEJO ASESOR DE LA ASOCIACIÓN WOMEN IN A LEGAL WORLD |
Date of authorization | 15/07/2019 |
Name | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministry | JUSTICIA |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | SENIOR ADVISOR EN KREAB |
Date of authorization | 18/07/2019 |
Name | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 07/09/2018 |
Company / Authorized activity | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Date of authorization | 19/07/2019 |
Name | ZULOAGA MARTINEZ, PABLO |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA |
Ministry | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Date of cessation | 01/04/2019 |
Company / Authorized activity | SECRETARIO DEL PSOE EN CANTABRIA |
Date of authorization | 25/07/2019 |
Name | BARREIRA DIZ, EDELMIRA |
Senior | COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO |
Ministry | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Date of cessation | 22/06/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTORA DE CONSULTORIA EN THINKING HEADS |
Date of authorization | 26/07/2019 |
Page 28 of 52