5 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
GARCIA TEJERINA, ISABEL | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 01/06/2018 | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES | 05/03/2020 |
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA | S.E. DE MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 18/06/2018 | ASESORIA Y CONSULTORIA POR CUENTA PROPIA | 16/01/2020 |
CABANAS GODINO, CARLOS | SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 18/06/2018 | EL CORTE INGLÉS | 10/07/2019 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA | 13/01/2016 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI | 29/12/2015 |
Name | GARCIA TEJERINA, ISABEL |
---|---|
Senior | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES |
Date of authorization | 05/03/2020 |
Name | GARCIA RODRIGUEZ, MARIA |
Senior | S.E. DE MEDIO AMBIENTE |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORIA Y CONSULTORIA POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 16/01/2020 |
Name | CABANAS GODINO, CARLOS |
Senior | SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | EL CORTE INGLÉS |
Date of authorization | 10/07/2019 |
Name | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministry | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 30/12/2015 |
Company / Authorized activity | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA |
Date of authorization | 13/01/2016 |
Name | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministry | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 30/12/2015 |
Company / Authorized activity | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI |
Date of authorization | 29/12/2015 |
Page 1 of 1
1