514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
GARCIA TEJERINA, ISABEL | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 01/06/2018 | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES | 05/03/2020 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. | 02/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 30/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | ASESORAMIENTO EN Y.KRATOS3000 S.L. | 24/10/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA | 02/08/2019 |
ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 18/06/2018 | URTEIM, S.L. Y NICE PLACE, S.L. (AUTÓNOMO) | 03/07/2019 |
GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO | SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA | FOMENTO | 18/06/2018 | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA | 24/05/2019 |
ESCOLANO OLIVARES, ROMAN | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN LLORENTE Y CUENCA | 13/12/2018 |
ALCAÑIZ COMAS, MIGUEL | JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS | DEFENSA | 22/10/2019 | ASESOR DE DIRECCION Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS | 30/03/2020 |
FERNANDEZ GUERRERO, VICENTE | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (EPE) | HACIENDA | 05/10/2019 | MARTINEZ ESCRIBANO ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L.P. | 11/05/2021 |
Name | GARCIA TEJERINA, ISABEL |
---|---|
Senior | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES |
Date of authorization | 05/03/2020 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. |
Date of authorization | 02/08/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Date of authorization | 30/07/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORAMIENTO EN Y.KRATOS3000 S.L. |
Date of authorization | 24/10/2019 |
Name | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministry | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA |
Date of authorization | 02/08/2019 |
Name | ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | URTEIM, S.L. Y NICE PLACE, S.L. (AUTÓNOMO) |
Date of authorization | 03/07/2019 |
Name | GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 24/05/2019 |
Name | ESCOLANO OLIVARES, ROMAN |
Senior | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministry | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | SENIOR ADVISOR EN LLORENTE Y CUENCA |
Date of authorization | 13/12/2018 |
Name | ALCAÑIZ COMAS, MIGUEL |
Senior | JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 22/10/2019 |
Company / Authorized activity | ASESOR DE DIRECCION Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS |
Date of authorization | 30/03/2020 |
Name | FERNANDEZ GUERRERO, VICENTE |
Senior | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (EPE) |
Ministry | HACIENDA |
Date of cessation | 05/10/2019 |
Company / Authorized activity | MARTINEZ ESCRIBANO ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L.P. |
Date of authorization | 11/05/2021 |
Page 10 of 52