514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
MONTON GIMENEZ, CARMEN | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 06/06/2018 | FUNDACIÓN FUNDAMED | 12/06/2019 |
MONTON GIMENEZ, CARMEN | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 06/06/2018 | COLABORACION CON EL GRUPO ZINET MEDIA GLOBAL, S.L. | 21/11/2019 |
ORDOÑEZ CARVAJAL, VALLE | COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESDIENCIA DEL GOBIERNO | 08/06/2018 | REINGRESO EN EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR | 07/06/2018 |
AYLLON MANSO, JOSE LUIS | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 08/06/2018 | DIRECTOR SENIOR DE CONTEXTO POLITICO PARA LA SOCIEDAD LLORENTE Y CUENCA | 08/05/2019 |
GONZALEZ PICO, MARIA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA | 26/08/2019 |
MORENO PALANQUES, RUBEN | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA | 25/06/2019 |
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | IE LAW SCHOOL | 17/06/2019 |
GONZALEZ PICO, MARIA | D. GABINETE VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR | 13/08/2018 |
CONDE BAJEN, AGUSTIN | S.E. DEFENSA | DEFENSA | 08/06/2018 | ESCRIBANO MECHANICAL & INGINIEERING S.L. | 24/01/2019 |
CONDE BAJEN, AGUSTIN | S.E. DEFENSA | DEFENSA | 08/06/2018 | EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS COMO AUTONOMO | 13/11/2018 |
Name | MONTON GIMENEZ, CARMEN |
---|---|
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Ministry | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Date of cessation | 06/06/2018 |
Company / Authorized activity | FUNDACIÓN FUNDAMED |
Date of authorization | 12/06/2019 |
Name | MONTON GIMENEZ, CARMEN |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Ministry | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Date of cessation | 06/06/2018 |
Company / Authorized activity | COLABORACION CON EL GRUPO ZINET MEDIA GLOBAL, S.L. |
Date of authorization | 21/11/2019 |
Name | ORDOÑEZ CARVAJAL, VALLE |
Senior | COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESDIENCIA DEL GOBIERNO |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR |
Date of authorization | 07/06/2018 |
Name | AYLLON MANSO, JOSE LUIS |
Senior | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTOR SENIOR DE CONTEXTO POLITICO PARA LA SOCIEDAD LLORENTE Y CUENCA |
Date of authorization | 08/05/2019 |
Name | GONZALEZ PICO, MARIA |
Senior | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 26/08/2019 |
Name | MORENO PALANQUES, RUBEN |
Senior | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 25/06/2019 |
Name | JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA |
Senior | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | IE LAW SCHOOL |
Date of authorization | 17/06/2019 |
Name | GONZALEZ PICO, MARIA |
Senior | D. GABINETE VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR |
Date of authorization | 13/08/2018 |
Name | CONDE BAJEN, AGUSTIN |
Senior | S.E. DEFENSA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | ESCRIBANO MECHANICAL & INGINIEERING S.L. |
Date of authorization | 24/01/2019 |
Name | CONDE BAJEN, AGUSTIN |
Senior | S.E. DEFENSA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS COMO AUTONOMO |
Date of authorization | 13/11/2018 |
Page 20 of 52