514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
GARCIA TEJERINA, ISABEL | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 01/06/2018 | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES | 05/03/2020 |
ESCOLANO OLIVARES, ROMAN | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN LLORENTE Y CUENCA | 13/12/2018 |
BAÑEZ GARCIA, FATIMA | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | 13/12/2019 |
BAÑEZ GARCIA, FATIMA | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 01/06/2018 | AUTONOMO CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESAS | 12/12/2019 |
SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, SORAYA | VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 01/06/2018 | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, SLP | 07/03/2019 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID | 26/11/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS | 26/11/2018 |
SERNA HERNAIZ, IÑIGO DE LA | MINISTRO DE FOMENTO | FOMENTO | 01/06/2018 | AMROP SEELIGER CONDE | 31/08/2018 |
ESCOLANO OLIVARES, ROMAN | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 01/06/2018 | CUNEF | 28/08/2018 |
BAÑEZ GARCIA, FATIMA | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 01/06/2018 | PLATAFORMA SOLIDARIA EN LA FUNDACIÓN CEOE PARA CANALIZAR APORTACIONES DE EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS, CON EL OBJETIVO DE ENVIARLAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES SOCIALES, PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19 (ACTIVIDAD TEMPORAL Y NO RETRIBUIDA) | 24/03/2020 |
Name | GARCIA TEJERINA, ISABEL |
---|---|
Senior | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE |
Ministry | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES |
Date of authorization | 05/03/2020 |
Name | ESCOLANO OLIVARES, ROMAN |
Senior | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministry | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | SENIOR ADVISOR EN LLORENTE Y CUENCA |
Date of authorization | 13/12/2018 |
Name | BAÑEZ GARCIA, FATIMA |
Senior | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. |
Date of authorization | 13/12/2019 |
Name | BAÑEZ GARCIA, FATIMA |
Senior | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | AUTONOMO CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESAS |
Date of authorization | 12/12/2019 |
Name | SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, SORAYA |
Senior | VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, SLP |
Date of authorization | 07/03/2019 |
Name | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministry | JUSTICIA |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID |
Date of authorization | 26/11/2018 |
Name | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministry | JUSTICIA |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS |
Date of authorization | 26/11/2018 |
Name | SERNA HERNAIZ, IÑIGO DE LA |
Senior | MINISTRO DE FOMENTO |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | AMROP SEELIGER CONDE |
Date of authorization | 31/08/2018 |
Name | ESCOLANO OLIVARES, ROMAN |
Senior | MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministry | ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | CUNEF |
Date of authorization | 28/08/2018 |
Name | BAÑEZ GARCIA, FATIMA |
Senior | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministry | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Date of cessation | 01/06/2018 |
Company / Authorized activity | PLATAFORMA SOLIDARIA EN LA FUNDACIÓN CEOE PARA CANALIZAR APORTACIONES DE EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS, CON EL OBJETIVO DE ENVIARLAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES SOCIALES, PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19 (ACTIVIDAD TEMPORAL Y NO RETRIBUIDA) |
Date of authorization | 24/03/2020 |
Page 18 of 52