66 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA | 12/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | RETI ESPAÑA | 19/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 19/02/2024 |
CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 29/11/2023 | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU | 26/02/2024 |
VAZQUEZ ALARCON, FIDEL | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 08/12/2023 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL | 01/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ACENTO | 12/03/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL | 15/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ALANIS | 25/03/2024 |
Name | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
---|---|
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Date of cessation | 29/11/2023 |
Company / Authorized activity | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA |
Date of authorization | 12/02/2024 |
Name | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministry | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Date of cessation | 22/02/2023 |
Company / Authorized activity | RETI ESPAÑA |
Date of authorization | 19/02/2024 |
Name | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministry | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Date of cessation | 22/02/2023 |
Company / Authorized activity | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Date of authorization | 19/02/2024 |
Name | CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 29/11/2023 |
Company / Authorized activity | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU |
Date of authorization | 26/02/2024 |
Name | VAZQUEZ ALARCON, FIDEL |
Senior | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) |
Ministry | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Date of cessation | 08/12/2023 |
Company / Authorized activity | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL |
Date of authorization | 01/03/2024 |
Name | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Senior | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministry | CONSUMO |
Date of cessation | 21/11/2023 |
Company / Authorized activity | ACENTO |
Date of authorization | 12/03/2024 |
Name | BELLO MORA, MIGUEL |
Senior | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministry | CIENCIA E INNOVACION |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL |
Date of authorization | 15/03/2024 |
Name | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 28/12/2023 |
Company / Authorized activity | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Date of authorization | 15/03/2024 |
Name | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Date of cessation | 24/01/2024 |
Company / Authorized activity | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Date of authorization | 25/03/2024 |
Name | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Senior | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministry | CONSUMO |
Date of cessation | 21/11/2023 |
Company / Authorized activity | ALANIS |
Date of authorization | 25/03/2024 |
Page 6 of 7