89 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Rodríguez Martí, Manuel | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 164729,87€ |
Serena Sender, Josep María | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 181958,40€ |
García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
Nieto Ballesteros, José Antonio | Ministerio del Interior | Ex Secretario de Estado de Seguridad | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/01/2019 | 6549,33€ | 39295,98€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Nome | Rodríguez Martí, Manuel |
---|---|
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Oficina | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 24/05/2022 |
Data de percepción iniciar | 01/06/2022 |
Data fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 6600,63€ |
Total percibida* | 164729,87€ |
Nome | Serena Sender, Josep María |
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Oficina | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 01/03/2022 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2022 |
Data fin de percepción* | 31/03/2024 |
Percepción mensual | 7311,78€ |
Total percibida* | 181958,40€ |
Nome | García Rodríguez, María |
Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 26/12/2019 |
Percepción mensual | 6601,84€ |
Total percibida* | 118833,16€ |
Nome | Nieto Ballesteros, José Antonio |
Ministerio | Ministerio del Interior |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Seguridad |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/01/2019 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 39295,98€ |
Nome | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 48118,83€ |
Nome | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 45245,39€ |
Nome | Albella Amigo, Sebastian |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 15/12/2020 |
Data de percepción iniciar | 16/12/2020 |
Data fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10803,09€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 15/12/2020 |
Data de percepción iniciar | 16/12/2020 |
Data fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10802,93€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de finalización | 30/08/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/09/2014 |
Data fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibida* | 12622,80€ |
Nome | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 01/05/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/05/2014 |
Data fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibida* | 207713,32€ |
Páxina 1 de 9
* Para os casos de finalización da prestación