89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Cardenal Carro, Miguel | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 31/08/2017 | 6438,38€ | 57499,17€ |
Morenés Eulate, Pedro | Ministerio de Defensa | Ex Ministro de Defensa | 04/11/2016 | 02/12/2016 | 25/03/2017 | 4644,78€ | 17530,30€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Argüelles Salaverría, Pedro | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 17/02/2017 | 6438,38€ | 16391,98€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Fecha de cese | 07/03/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibido* | 9382,46€ |
Nombre | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 19/10/2015 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2015 |
Fecha fin de percepción* | 30/10/2017 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibido* | 151969,32€ |
Nombre | Cardenal Carro, Miguel |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 19/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2017 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibido* | 57499,17€ |
Nombre | Morenés Eulate, Pedro |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Ministro de Defensa |
Fecha de cese | 04/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 25/03/2017 |
Percepción mensual | 4644,78€ |
Total percibido* | 17530,30€ |
Nombre | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 48118,83€ |
Nombre | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 45245,39€ |
Nombre | Argüelles Salaverría, Pedro |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Fecha de cese | 19/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 17/02/2017 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibido* | 16391,98€ |
Nombre | Soria López, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Fecha de cese | 16/04/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2016 |
Fecha fin de percepción* | 01/02/2017 |
Percepción mensual | 4644,70€ |
Total percibido* | 41803,02€ |
Nombre | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 01/05/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibido* | 207713,32€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Página 7 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación