89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 27/08/2021 | 6910,89€ | 129887,62€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 11/09/2021 | 6910,89€ | 133112,72€ |
Aguirano Nalda, Luis Marcos | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado para la U.E. | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Valenzuela Marzo, Fernando Martín | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 17/10/2021 | 6910,89€ | 134589,14€ |
Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6948,18€ |
Total percibido* | 196202,49€ |
Nombre | Castelló Boronat, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibido* | 161481,96€ |
Nombre | Velasco García, Rosario |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibido* | 191481,96€ |
Nombre | Sanz Roldán, Félix |
Ministerio | Ministerio de la Presidencia |
Cargo | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Fecha de cese | 05/07/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2019 |
Fecha fin de percepción* | 09/07/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 76160,96€ |
Nombre | Guirao Cabrera, José |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Fecha de cese | 12/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2020 |
Percepción mensual | 4990,54€ |
Total percibido* | 19962,16€ |
Nombre | Granado Martínez, Octavio José |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Fecha de cese | 14/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 27/08/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 129887,62€ |
Nombre | Rienda Contreras, Mª José |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 21/02/2020 |
Percepción mensual | 5907,76€ |
Total percibido* | 5907,76€ |
Nombre | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 11/09/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133112,72€ |
Nombre | Aguirano Nalda, Luis Marcos |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la U.E. |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133667,69€ |
Nombre | Valenzuela Marzo, Fernando Martín |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 17/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 134589,14€ |
Página 6 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación