514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO | PRESIDENTE DE SEGITUR | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 08/02/2017 | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA | 02/02/2017 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | OTO MELARA IBERICA | 25/08/2017 |
NOGUERA TEJEDOR, DANIEL | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 24/11/2016 | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) | 01/02/2017 |
GARCIA SANCHEZ, FERNANDO | JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA | DEFENSA | 24/03/2017 | PRESIDENTE DE LA FUNDACION IBERDROLA | 29/06/2018 |
MARTÍNEZ-PINA GARCÍA, ANA MARÍA | VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE CALORES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 16/12/2020 | OF COUNSEL EN GÓMEZ ACEBO Y POMBO | 25/06/2021 |
ALBELLA AMIGO, SEBASTIÁN | PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 16/12/2020 | OF COUNSEL EN LATHAM AND WATKINS LLP | 17/03/2021 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VISALIA ENERGIA, SL. | 29/06/2022 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VFS GLOBAL | 22/04/2022 |
DOMINGO GARCIA, PALOMA | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FECYT) | CIENCIA E INNOVACION | 25/10/2020 | FUNDACIÓN GENERAL DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) | 16/12/2021 |
Nombre | LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO |
---|---|
Alto cargo | PRESIDENTE DE SEGITUR |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Fecha de cese | 08/02/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA |
Fecha de autorización | 02/02/2017 |
Nombre | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 12/05/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | ACCIONA, S.A. |
Fecha de autorización | 08/05/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | OTO MELARA IBERICA |
Fecha de autorización | 25/08/2017 |
Nombre | NOGUERA TEJEDOR, DANIEL |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Fecha de cese | 24/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) |
Fecha de autorización | 01/02/2017 |
Nombre | GARCIA SANCHEZ, FERNANDO |
Alto cargo | JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 24/03/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESIDENTE DE LA FUNDACION IBERDROLA |
Fecha de autorización | 29/06/2018 |
Nombre | MARTÍNEZ-PINA GARCÍA, ANA MARÍA |
Alto cargo | VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE CALORES |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 16/12/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | OF COUNSEL EN GÓMEZ ACEBO Y POMBO |
Fecha de autorización | 25/06/2021 |
Nombre | ALBELLA AMIGO, SEBASTIÁN |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 16/12/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | OF COUNSEL EN LATHAM AND WATKINS LLP |
Fecha de autorización | 17/03/2021 |
Nombre | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 28/10/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | VISALIA ENERGIA, SL. |
Fecha de autorización | 29/06/2022 |
Nombre | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 28/10/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | VFS GLOBAL |
Fecha de autorización | 22/04/2022 |
Nombre | DOMINGO GARCIA, PALOMA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FECYT) |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Fecha de cese | 25/10/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACIÓN GENERAL DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) |
Fecha de autorización | 16/12/2021 |
Página 23 de 52