514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
FLORES URBANO, PEDRO | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 29/09/2018 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT | 18/03/2019 |
CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDO | D. GRAL. DE LA FUNDACION PUBLICA ESTATAL CIUDAD DE LA ENERGIA | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | 18/12/2018 | DISTRIBUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES, S.L. | 03/07/2020 |
CASERO GONZÁLEZ, CARMEN | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL | 28/01/2019 | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA | 15/02/2019 |
MARTÍN BARBERO, ISAAC | PRESIDENTE DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE | FOMENTO | 28/09/2018 | ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN AZVALOR ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 01/10/2018 |
IZQUIERDO LLANES, GREGORIO | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 22/10/2018 | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS | 29/05/2019 |
ANDREU FIGUERAS, JOSEP | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA | FOMENTO | 22/11/2018 | REINGRESO EN XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA | 05/02/2019 |
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | FOMENTO | 22/05/2019 | PLAN INGENIERIA, S.L. | 07/01/2020 |
MARIN COBOS, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA | FOMENTO | 21/04/2019 | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA | 05/07/2019 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) | 15/12/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2016 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS | 01/11/2016 |
Nombre | FLORES URBANO, PEDRO |
---|---|
Alto cargo | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 29/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT |
Fecha de autorización | 18/03/2019 |
Nombre | CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDO |
Alto cargo | D. GRAL. DE LA FUNDACION PUBLICA ESTATAL CIUDAD DE LA ENERGIA |
Ministerio | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO |
Fecha de cese | 18/12/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DISTRIBUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES, S.L. |
Fecha de autorización | 03/07/2020 |
Nombre | CASERO GONZÁLEZ, CARMEN |
Alto cargo | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS |
Ministerio | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL |
Fecha de cese | 28/01/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 15/02/2019 |
Nombre | MARTÍN BARBERO, ISAAC |
Alto cargo | PRESIDENTE DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 28/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN AZVALOR ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
Fecha de autorización | 01/10/2018 |
Nombre | IZQUIERDO LLANES, GREGORIO |
Alto cargo | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Ministerio | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 22/10/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS |
Fecha de autorización | 29/05/2019 |
Nombre | ANDREU FIGUERAS, JOSEP |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 22/11/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA |
Fecha de autorización | 05/02/2019 |
Nombre | SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO |
Alto cargo | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 22/05/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | PLAN INGENIERIA, S.L. |
Fecha de autorización | 07/01/2020 |
Nombre | MARIN COBOS, MIGUEL |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 21/04/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 05/07/2019 |
Nombre | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Alto cargo | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) |
Fecha de autorización | 15/12/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS |
Fecha de autorización | 01/11/2016 |
Página 19 de 52