514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 13/07/2018 | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO | 13/05/2019 |
ATUTXA ZALDUEGUI, ASIER | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | FOMENTO | 12/07/2018 | LANDEWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. | 03/07/2018 |
DORADO SOTO, JAVIER | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 27/07/2018 | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK | 17/06/2019 |
MARIN PEREZ, FRANCISCO | DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO TENCNOLOGICO INDUSTRIAL (CDTI) | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 26/07/2018 | POILE INGENIEROS S.L.(REINGRESO) | 10/10/2018 |
CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO | GRUPO PATRIMONIO | 25/07/2018 | CERES SEVILLA | 11/02/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
RODRIGUEZ HERRER, M. ELVIRA | PTA. EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA) | GRUPO SEPI | 07/09/2018 | CONSEJERA INDEPENDIENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA EN RENAULT ESPAÑA | 14/02/2019 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
MARIN HERNANDEZ, SALVADOR | CONSEJERO DELEGADO DE COFIDES | COFIDES | 31/07/2018 | VOCAL INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VITALGAIA ESPAÑA | 13/11/2018 |
Nombre | GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES |
Ministerio | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 13/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO |
Fecha de autorización | 13/05/2019 |
Nombre | ATUTXA ZALDUEGUI, ASIER |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 12/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | LANDEWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. |
Fecha de autorización | 03/07/2018 |
Nombre | DORADO SOTO, JAVIER |
Alto cargo | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Fecha de cese | 27/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK |
Fecha de autorización | 17/06/2019 |
Nombre | MARIN PEREZ, FRANCISCO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO TENCNOLOGICO INDUSTRIAL (CDTI) |
Ministerio | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 26/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | POILE INGENIEROS S.L.(REINGRESO) |
Fecha de autorización | 10/10/2018 |
Nombre | CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Fecha de cese | 25/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CERES SEVILLA |
Fecha de autorización | 11/02/2020 |
Nombre | MORENES EULATE, PEDRO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Fecha de autorización | 26/09/2019 |
Nombre | MORENES EULATE, PEDRO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 20/11/2018 |
Nombre | RODRIGUEZ HERRER, M. ELVIRA |
Alto cargo | PTA. EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSEJERA INDEPENDIENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA EN RENAULT ESPAÑA |
Fecha de autorización | 14/02/2019 |
Nombre | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Alto cargo | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 24/08/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Fecha de autorización | 11/07/2018 |
Nombre | MARIN HERNANDEZ, SALVADOR |
Alto cargo | CONSEJERO DELEGADO DE COFIDES |
Ministerio | COFIDES |
Fecha de cese | 31/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | VOCAL INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VITALGAIA ESPAÑA |
Fecha de autorización | 13/11/2018 |
Página 27 de 52