37 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 13/10/2017 | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/01/2018 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/09/2018 | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU | 17/01/2019 |
Name | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Date of cessation | 05/05/2017 |
Company / Authorized activity | AUTONOMO |
Date of authorization | 01/07/2019 |
Name | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Senior | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 12/05/2017 |
Company / Authorized activity | ACCIONA, S.A. |
Date of authorization | 08/05/2017 |
Name | VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 13/10/2017 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
Date of authorization | 30/01/2018 |
Name | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Date of cessation | 26/06/2018 |
Company / Authorized activity | SKILLS WEGO, S.L. |
Date of authorization | 24/02/2020 |
Name | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Senior | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 24/08/2018 |
Company / Authorized activity | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Date of authorization | 11/07/2018 |
Name | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 07/09/2018 |
Company / Authorized activity | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Date of authorization | 26/09/2019 |
Name | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 07/09/2018 |
Company / Authorized activity | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 20/11/2018 |
Name | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 07/09/2018 |
Company / Authorized activity | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Date of authorization | 05/03/2020 |
Name | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Date of cessation | 07/09/2018 |
Company / Authorized activity | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Date of authorization | 19/07/2019 |
Name | RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL |
Senior | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES |
Ministry | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Date of cessation | 24/09/2018 |
Company / Authorized activity | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU |
Date of authorization | 17/01/2019 |
Page 2 of 4