514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES MAZ | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES.FRATERNIDAD MUPRESPA | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES FREMAP | 27/09/2016 |
DAJANI GONZALEZ, JORGE | D. GRAL DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 31/10/2016 | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO EN EL FMI | 20/10/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2016 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS | 01/11/2016 |
MELLADO RAMIREZ, DAVID | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. | 11/11/2016 |
FERNANDEZ CURRAS, MARTA | SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | E Y ABOGADOS S.L.P | 11/11/2016 |
HERNANDEZ RIVERA, CARLOS | D. GRAL. DE ORDENACION DEL JUEGO | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. | 18/11/2016 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | INSTITUTO DE EMPRESA | 18/11/2016 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | BURSON-MARSTELLER LIMITED | 18/11/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
---|---|
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES MAZ |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES.FRATERNIDAD MUPRESPA |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES FREMAP |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | DAJANI GONZALEZ, JORGE |
Alt càrrec | D. GRAL DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 31/10/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO EN EL FMI |
Data d'autorització | 20/10/2016 |
Nom | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alt càrrec | D.G. DEPORTES |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 28/08/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D.ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ Y CON D. JOSE LUIS SANZ ARRIBAS |
Data d'autorització | 01/11/2016 |
Nom | MELLADO RAMIREZ, DAVID |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. |
Data d'autorització | 11/11/2016 |
Nom | FERNANDEZ CURRAS, MARTA |
Alt càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | E Y ABOGADOS S.L.P |
Data d'autorització | 11/11/2016 |
Nom | HERNANDEZ RIVERA, CARLOS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE ORDENACION DEL JUEGO |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. |
Data d'autorització | 18/11/2016 |
Nom | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Alt càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | INSTITUTO DE EMPRESA |
Data d'autorització | 18/11/2016 |
Nom | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Alt càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | BURSON-MARSTELLER LIMITED |
Data d'autorització | 18/11/2016 |
Pàgina 10 de 52