514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | CYLUS CYBER SECURITY LTD | 25/01/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | PROHABITATGE | 26/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | DIARIO.ES | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ACENTO | 12/03/2024 |
MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/02/2023 | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. | 04/12/2023 |
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 15/02/2023 | ONDA CERO S.L. | 26/06/2023 |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
PEREZ DIAZ, MARIA TERESA | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | JUVENTUD E INFANCIA | 14/06/2023 | PODEMOS | 19/02/2024 |
Nombre | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
---|---|
Alto cargo | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | CYLUS CYBER SECURITY LTD |
Fecha de autorización | 25/01/2024 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Fecha de autorización | 01/12/2023 |
Nombre | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Fecha de cese | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO |
Fecha de autorización | 26/03/2024 |
Nombre | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Fecha de cese | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | PROHABITATGE |
Fecha de autorización | 26/03/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | DIARIO.ES |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACENTO |
Fecha de autorización | 12/03/2024 |
Nombre | MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA |
Alto cargo | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 06/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. |
Fecha de autorización | 04/12/2023 |
Nombre | POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA |
Alto cargo | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 15/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ONDA CERO S.L. |
Fecha de autorización | 26/06/2023 |
Nombre | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 18/09/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | LYNTIA ACCESS |
Fecha de autorización | 22/12/2023 |
Nombre | PEREZ DIAZ, MARIA TERESA |
Alto cargo | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | JUVENTUD E INFANCIA |
Fecha de cese | 14/06/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | PODEMOS |
Fecha de autorización | 19/02/2024 |
Página 6 de 52