Alejandro Polanco Mata
Exembajador de España en la República de Bulgaria
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación
Última actualización: 06/05/2019
Funcións
Embajador de España en la República de Bulgaria
Formación académica
Licenciado en Derecho
Experiencia profesional
Cese por RD 213 de 27/02/2024. BOE 28/02/2024.
Nacido el 28 de noviembre de 1959 en Madrid, es licenciado en Derecho e ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Austria, Eslovenia y Marruecos. Ha sido subdirector general de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores. En diciembre de 2004 fue designado embajador de España en la República Islámica de Mauritania y en julio de 2009 fue nombrado director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En 2012 y 2013, fue secretario general y patrono de la Fundación Consejo España-Estado Unidos.
En noviembre de 2013 fue nombrado Embajador de España en la República Argelina Democrática y Popular, cargo que ocupó hasta mayo de 2017. A continuación, fue Director General del Servicio Exterior hasta noviembre de 2018.
El 22 de abril fue nombrado Embajador de España en la República de Bulgaria (RD 290/2019).