89 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Bermúdez De Castro Mur, Roberto | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 15/10/2018 | 6549,33€ | 22922,65€ |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Conde Bajén, Agustín | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 03/03/2019 | 5969,87€ | 53728,80€ |
Garcés Sanagustín, Mario | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 09/05/2019 | 6258,99€ | 68848,89€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Nome | Bermúdez De Castro Mur, Roberto |
---|---|
Ministerio | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales |
Oficina | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 15/10/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 22922,65€ |
Nome | Burgos Gallego, Tomás |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Oficina | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 17/06/2019 |
Percepción mensual | 6363,42€ |
Total percibida* | 76361,04€ |
Nome | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 07/01/2019 |
Percepción mensual | 5842,80€ |
Total percibida* | 40899,33€ |
Nome | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 30/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibida* | 160756,60€ |
Nome | Conde Bajén, Agustín |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 03/03/2019 |
Percepción mensual | 5969,87€ |
Total percibida* | 53728,80€ |
Nome | Garcés Sanagustín, Mario |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 09/05/2019 |
Percepción mensual | 6258,99€ |
Total percibida* | 68848,89€ |
Nome | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministerio | Ministerio de Fomento |
Oficina | Ex MInistro de Fomento |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/10/2018 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibida* | 14479,65€ |
Nome | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Oficina | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Data de finalización | 07/03/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2018 |
Data fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibida* | 9382,46€ |
Nome | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Páxina 6 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación