89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Serena Sender, Josep María | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 181958,40€ |
Pardo de Vera Posada, Isabel | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 21/02/2023 | 01/03/2023 | 31/01/2024 | 7333,19€ | 80393,38€ |
Esteban López, Paz | Ministerio de Defensa | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 7403,12€ | 174122,32€ |
Morillo Rodriguez, Rosa Ana | Ministerio de Industria y Turismo | Ex Secretaria de Estado de Turismo | 16/04/2024 | 01/05/2024 | 27/08/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Rodriguez Martínez, Angela | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Artigas Brugal,Carme | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Ex Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. | 27/12/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián | Ministerio de Justicia | Ex Secretario de Estado de Justicia | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 21/10/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7403,12€ | 0,00€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Nombre | Serena Sender, Josep María |
---|---|
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 01/03/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2024 |
Percepción mensual | 7311,78€ |
Total percibido* | 181958,40€ |
Nombre | Pardo de Vera Posada, Isabel |
Ministerio | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Fecha de cese | 21/02/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2023 |
Fecha fin de percepción* | 31/01/2024 |
Percepción mensual | 7333,19€ |
Total percibido* | 80393,38€ |
Nombre | Esteban López, Paz |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI |
Fecha de cese | 10/05/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 174122,32€ |
Nombre | Morillo Rodriguez, Rosa Ana |
Ministerio | Ministerio de Industria y Turismo |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Turismo |
Fecha de cese | 16/04/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/05/2024 |
Fecha fin de percepción* | 27/08/2025 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rodriguez Martínez, Angela |
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género |
Fecha de cese | 22/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Artigas Brugal,Carme |
Ministerio | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. |
Fecha de cese | 27/12/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2024 |
Fecha fin de percepción* | 31/12/2025 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián |
Ministerio | Ministerio de Justicia |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Justicia |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 21/10/2025 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Sánchez Sánchez, Roberto |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
Fecha de cese | 04/10/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/11/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/10/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibido* | 187555,20€ |
Nombre | Plana Dropez, Marta |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 06/07/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Página 8 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación