89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Rodríguez Martí, Manuel | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 164729,87€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Esteban López, Paz | Ministerio de Defensa | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 7403,12€ | 174122,32€ |
Serena Sender, Josep María | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 181958,40€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Nombre | Marín Hellín, Marcial |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 157183,90€ |
Nombre | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 30/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 160756,60€ |
Nombre | Castelló Boronat, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibido* | 161481,96€ |
Nombre | Rodríguez Martí, Manuel |
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Cargo | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 24/05/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 6600,63€ |
Total percibido* | 164729,87€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Esteban López, Paz |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI |
Fecha de cese | 10/05/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 174122,32€ |
Nombre | Serena Sender, Josep María |
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 01/03/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2024 |
Percepción mensual | 7311,78€ |
Total percibido* | 181958,40€ |
Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibido* | 187555,20€ |
Página 8 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación