89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 11/09/2021 | 6910,89€ | 133112,72€ |
Aguirano Nalda, Luis Marcos | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado para la U.E. | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Valenzuela Marzo, Fernando Martín | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 17/10/2021 | 6910,89€ | 134589,14€ |
Vera Ruiz-Herrera, Noelia | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 27/07/2023 | 7306,02€ | 148983,32€ |
Colino Martínez, Antonio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Beteta Barreda, Antonio Germán | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 30/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Nombre | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 11/09/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133112,72€ |
Nombre | Aguirano Nalda, Luis Marcos |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la U.E. |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133667,69€ |
Nombre | De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133667,69€ |
Nombre | Valenzuela Marzo, Fernando Martín |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 17/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 134589,14€ |
Nombre | Vera Ruiz-Herrera, Noelia |
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género |
Fecha de cese | 11/10/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/11/2021 |
Fecha fin de percepción* | 27/07/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 148983,32€ |
Nombre | Colino Martínez, Antonio |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 29/12/2012 |
Fecha inicio de percepción | 02/01/2013 |
Fecha fin de percepción* | 04/12/2014 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibido* | 149945,50€ |
Nombre | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 19/10/2015 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2015 |
Fecha fin de percepción* | 30/10/2017 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibido* | 151969,32€ |
Nombre | Beteta Barreda, Antonio Germán |
Ministerio | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibido* | 154629,62€ |
Nombre | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibido* | 154629,62€ |
Nombre | Martínez Ten, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 29/12/2012 |
Fecha inicio de percepción | 02/01/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/01/2015 |
Percepción mensual | 6546,82€ |
Total percibido* | 157123,60€ |
Página 7 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación