89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garzón Espinosa, Alberto Carlos | Ministerio de Consumo | Ex Ministro de Consumo | 19/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 5346,00€ | 0,00€ |
Bardón Rafael, Ines Mª | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Ex Secretaria de Estado de Hacienda | 11/01/2022 | 01/02/2022 | 06/02/2022 | 7049,12€ | 1409,82€ |
Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Cueva Fernández, Ana De La | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 11/05/2021 | 01/06/2021 | 19/07/2021 | 6910,89€ | 11287,79€ |
Nombre | Torremocha García-Saenz, Fernando |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero CNMC |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero CNMC |
Fecha de cese | 30/06/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Garzón Espinosa, Alberto Carlos |
Ministerio | Ministerio de Consumo |
Cargo | Ex Ministro de Consumo |
Fecha de cese | 19/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 5346,00€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Bardón Rafael, Ines Mª |
Ministerio | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Hacienda |
Fecha de cese | 11/01/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2022 |
Fecha fin de percepción* | 06/02/2022 |
Percepción mensual | 7049,12€ |
Total percibido* | 1409,82€ |
Nombre | Wert Ortega, José Ignacio |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
Fecha de cese | 26/06/2015 |
Fecha inicio de percepción | 02/07/2015 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 4598,79€ |
Total percibido* | 4598,79€ |
Nombre | Alvarez Peralta, Ignacio |
Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 22/12/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 5357,75€ |
Nombre | Franco Pardo, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 13/06/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2023 |
Fecha fin de percepción* | 22/07/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 5357,75€ |
Nombre | Rienda Contreras, Mª José |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 21/02/2020 |
Percepción mensual | 5907,76€ |
Total percibido* | 5907,76€ |
Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Fecha de cese | 07/03/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibido* | 9382,46€ |
Nombre | Cueva Fernández, Ana De La |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Fecha de cese | 11/05/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2021 |
Fecha fin de percepción* | 19/07/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 11287,79€ |
Página 2 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación