73 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Alfonsín Alfonso, Jaime Luis | Casa S.M. el Rey | Ex Jefe de la Casa de S.M. El Rey | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2026 | 10074,80€ | 0,00€ |
Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián | Ministerio de Justicia | Ex Secretario de Estado de Justicia | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 21/10/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Esteban López, Paz | Ministerio de Defensa | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 7403,12€ | 174122,32€ |
Gallach Figueras, Cristina | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe | 20/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 7049,12€ | 49122,63€ |
Redondo Bacaicoa, Iván | Presidencia del Gobierno | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno | 13/07/2021 | 01/08/2021 | 07/11/2021 | 6910,89€ | 22345,21€ |
González Laya, María Aránzazu | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 5090,35€ | 35133,40€ |
Celaá Diéguez, María Isabel | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 25/01/2022 | 5090,35€ | 29194,66€ |
Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
Nombre | Alfonsín Alfonso, Jaime Luis |
---|---|
Ministerio | Casa S.M. el Rey |
Cargo | Ex Jefe de la Casa de S.M. El Rey |
Fecha de cese | 16/02/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2024 |
Fecha fin de percepción* | 28/02/2026 |
Percepción mensual | 10074,80€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián |
Ministerio | Ministerio de Justicia |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Justicia |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 21/10/2025 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Franco Pardo, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 13/06/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2023 |
Fecha fin de percepción* | 22/07/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 5357,75€ |
Nombre | Maroto Illera, Reyes |
Ministerio | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Cargo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Fecha de cese | 27/03/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2023 |
Fecha fin de percepción* | 16/06/2023 |
Percepción mensual | 5294,34€ |
Total percibido* | 13412,33€ |
Nombre | Esteban López, Paz |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI |
Fecha de cese | 10/05/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 174122,32€ |
Nombre | Gallach Figueras, Cristina |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe |
Fecha de cese | 20/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 28/02/2022 |
Percepción mensual | 7049,12€ |
Total percibido* | 49122,63€ |
Nombre | Redondo Bacaicoa, Iván |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno |
Fecha de cese | 13/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 07/11/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 22345,21€ |
Nombre | González Laya, María Aránzazu |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Fecha de cese | 10/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 28/02/2022 |
Percepción mensual | 5090,35€ |
Total percibido* | 35133,40€ |
Nombre | Celaá Diéguez, María Isabel |
Ministerio | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
Cargo | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional |
Fecha de cese | 10/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 25/01/2022 |
Percepción mensual | 5090,35€ |
Total percibido* | 29194,66€ |
Nombre | Lozano Domingo, Irene |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 30/03/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
Fecha fin de percepción* | 07/06/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 15434,32€ |
Página 1 de 8
* Para los casos de finalización de la prestación