73 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
Aguirano Nalda, Luis Marcos | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado para la U.E. | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Valenzuela Marzo, Fernando Martín | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 17/10/2021 | 6910,89€ | 134589,14€ |
Redondo Bacaicoa, Iván | Presidencia del Gobierno | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno | 13/07/2021 | 01/08/2021 | 07/11/2021 | 6910,89€ | 22345,21€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 27/08/2021 | 6910,89€ | 129887,62€ |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 11/09/2021 | 6910,89€ | 133112,72€ |
Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibido* | 93398,36€ |
Nombre | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 157183,90€ |
Nombre | Sanz Roldán, Félix |
Ministerio | Ministerio de la Presidencia |
Cargo | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Fecha de cese | 05/07/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2019 |
Fecha fin de percepción* | 09/07/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 76160,96€ |
Nombre | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 30/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 160756,60€ |
Nombre | Lozano Domingo, Irene |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 30/03/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
Fecha fin de percepción* | 07/06/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 15434,32€ |
Nombre | Aguirano Nalda, Luis Marcos |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la U.E. |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133667,69€ |
Nombre | Valenzuela Marzo, Fernando Martín |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación |
Fecha de cese | 04/02/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
Fecha fin de percepción* | 17/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 134589,14€ |
Nombre | Redondo Bacaicoa, Iván |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno |
Fecha de cese | 13/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 07/11/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 22345,21€ |
Nombre | Granado Martínez, Octavio José |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Fecha de cese | 14/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 27/08/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 129887,62€ |
Nombre | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 11/09/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 133112,72€ |
Página 5 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación