73 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
Nieto Ballesteros, José Antonio | Ministerio del Interior | Ex Secretario de Estado de Seguridad | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/01/2019 | 6549,33€ | 39295,98€ |
Lete Lasa, José Ramón | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 12/12/2018 | 6549,33€ | 35366,38€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Nombre | Torremocha García-Saenz, Fernando |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero CNMC |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Fecha de cese | 07/03/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibido* | 9382,46€ |
Nombre | García Rodríguez, María |
Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 26/12/2019 |
Percepción mensual | 6601,84€ |
Total percibido* | 118833,16€ |
Nombre | Nieto Ballesteros, José Antonio |
Ministerio | Ministerio del Interior |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Seguridad |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/01/2019 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 39295,98€ |
Nombre | Lete Lasa, José Ramón |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 12/12/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 35366,38€ |
Nombre | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 02/07/2019 |
Percepción mensual | 6131,58€ |
Total percibido* | 79710,57€ |
Nombre | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 157183,90€ |
Nombre | Navia Simón, Daniel |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Energía |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 32746,65€ |
Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibido* | 93398,36€ |
Nombre | Vela Olmo, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 13098,66€ |
Página 4 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación