23 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibido* | 187555,20€ |
Nombre | Plana Dropez, Marta |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 06/07/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Nombre | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
Percepción mensual | 8762,54€ |
Total percibido* | 203585,34€ |
Nombre | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 01/05/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibido* | 207713,32€ |
Página 2 de 3
* Para los casos de finalización de la prestación