23 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Nombre | Ramos Cuadrado, María |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 15/09/2014 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 49121,43€ |
Nombre | Segura Sánchez, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 08/10/2012 |
Fecha inicio de percepción | 08/10/2012 |
Fecha fin de percepción* | 07/10/2014 |
Percepción mensual | 9955,13€ |
Total percibido* | 236789,88€ |
Nombre | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Fecha de cese | 30/08/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/09/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibido* | 12622,80€ |
Nombre | Plana Dropez, Marta |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 06/07/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
Percepción mensual | 8762,54€ |
Total percibido* | 203585,34€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Lorenzo Almendros, Bernardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 9389,94€ |
Total percibido* | 225358,56€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibido* | 187555,20€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Página 1 de 3
* Para los casos de finalización de la prestación