12 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibido* | 93398,36€ |
Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6948,18€ |
Total percibido* | 196202,49€ |
Página 2 de 2
* Para los casos de finalización de la prestación