9 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ |
Nombre | Segura Sánchez, Julio |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 08/10/2012 |
Fecha inicio de percepción | 08/10/2012 |
Fecha fin de percepción* | 07/10/2014 |
Percepción mensual | 9955,13€ |
Total percibido* | 236789,88€ |
Nombre | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 01/05/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibido* | 207713,32€ |
Nombre | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 48118,83€ |
Nombre | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 45245,39€ |
Nombre | Vela Olmo, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 13098,66€ |
Nombre | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Fecha de cese | 30/08/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/09/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibido* | 12622,80€ |
Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Fecha de cese | 07/03/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibido* | 9382,46€ |
Nombre | Albella Amigo, Sebastian |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10803,09€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10802,93€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación