27 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7403,12€ | 0,00€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera CNMC |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero CNMC |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero CNMC |
Fecha de cese | 30/06/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Sánchez Sánchez, Roberto |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
Fecha de cese | 04/10/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/11/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/10/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibido* | 187555,20€ |
Nombre | Plana Dropez, Marta |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 06/07/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Nombre | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Página 2 de 3
* Para los casos de finalización de la prestación