37 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. | 07/09/2022 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | AMERICAN UNIVERSITY | 07/02/2022 |
VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 13/10/2017 | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/01/2018 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 16/05/2014 | AIRBUS GROUP | 16/07/2014 |
PRADO RODRIGUEZ, MONICA | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2021 | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS | 13/09/2021 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO | 18/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | DANONE SA | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | THINK TANK EUROPEAN HOUSE | 14/02/2022 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES | 04/10/2021 |
Nombre | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
---|---|
Alto cargo | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. |
Fecha de autorización | 07/09/2022 |
Nombre | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alto cargo | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | AMERICAN UNIVERSITY |
Fecha de autorización | 07/02/2022 |
Nombre | VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 13/10/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
Fecha de autorización | 30/01/2018 |
Nombre | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 16/05/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS GROUP |
Fecha de autorización | 16/07/2014 |
Nombre | PRADO RODRIGUEZ, MONICA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS |
Fecha de autorización | 13/09/2021 |
Nombre | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alto cargo | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO |
Fecha de autorización | 18/02/2022 |
Nombre | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alto cargo | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | DANONE SA |
Fecha de autorización | 14/02/2022 |
Nombre | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alto cargo | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL |
Fecha de autorización | 14/02/2022 |
Nombre | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alto cargo | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | THINK TANK EUROPEAN HOUSE |
Fecha de autorización | 14/02/2022 |
Nombre | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Alto cargo | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 14/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES |
Fecha de autorización | 04/10/2021 |
Página 1 de 4