8 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 29/11/2023 | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU | 26/02/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | OESIA NETWORKS, S.L. | 31/01/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ACENTO CONSULTORIA | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ELA AVIATION | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | 31/08/2023 |
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE | DEFENSA | 19/10/2022 | HEYMORICH, S.L. | 09/01/2023 |
Nome | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
---|---|
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Data de autorización | 15/03/2024 |
Nome | CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 29/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU |
Data de autorización | 26/02/2024 |
Nome | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | OESIA NETWORKS, S.L. |
Data de autorización | 31/01/2024 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Data de autorización | 01/12/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACENTO CONSULTORIA |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ELA AVIATION |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE & SPACE |
Data de autorización | 31/08/2023 |
Nome | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE |
Senior | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 19/10/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | HEYMORICH, S.L. |
Data de autorización | 09/01/2023 |
Páxina 1 de 1
1