514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) | 13/12/2023 |
MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/02/2023 | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. | 04/12/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ACENTO CONSULTORIA | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ELA AVIATION | 26/10/2023 |
GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/08/2022 | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. | 25/09/2023 |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR | 19/09/2023 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | 31/08/2023 |
Nombre | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 18/09/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | LYNTIA ACCESS |
Fecha de autorización | 22/12/2023 |
Nombre | MEYER HIDALGO, AMANDA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministerio | IGUALDAD |
Fecha de cese | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) |
Fecha de autorización | 13/12/2023 |
Nombre | MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA |
Alto cargo | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 06/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. |
Fecha de autorización | 04/12/2023 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Fecha de autorización | 01/12/2023 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACENTO CONSULTORIA |
Fecha de autorización | 26/10/2023 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ELA AVIATION |
Fecha de autorización | 26/10/2023 |
Nombre | GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS |
Alto cargo | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/08/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. |
Fecha de autorización | 25/09/2023 |
Nombre | MEYER HIDALGO, AMANDA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministerio | IGUALDAD |
Fecha de cese | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR |
Fecha de autorización | 19/09/2023 |
Nombre | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Alto cargo | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 07/06/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Fecha de autorización | 18/09/2023 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS DEFENSE & SPACE |
Fecha de autorización | 31/08/2023 |
Página 4 de 52