514 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO | 18/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | DANONE SA | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | THINK TANK EUROPEAN HOUSE | 14/02/2022 |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE HERIUS CAPITAL | 18/04/2022 |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA | 25/04/2022 |
CONESA PAGES, MARIA MERCE | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | FOMENTO | 02/07/2021 | BARCELONA GLOBAL | 04/05/2023 |
ULLOA PIÑEIRO, ANA | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) | FOMENTO | 01/07/2021 | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L | 15/07/2021 |
ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM | GRUPO SEPI | 07/06/2021 | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS | 15/09/2021 |
MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 31/05/2021 | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP | 19/05/2021 |
Nome | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
---|---|
Senior | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO |
Data de autorización | 18/02/2022 |
Nome | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Senior | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | DANONE SA |
Data de autorización | 14/02/2022 |
Nome | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Senior | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL |
Data de autorización | 14/02/2022 |
Nome | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Senior | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | THINK TANK EUROPEAN HOUSE |
Data de autorización | 14/02/2022 |
Nome | DUQUE DUQUE, PEDRO |
Senior | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE HERIUS CAPITAL |
Data de autorización | 18/04/2022 |
Nome | DUQUE DUQUE, PEDRO |
Senior | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA |
Data de autorización | 25/04/2022 |
Nome | CONESA PAGES, MARIA MERCE |
Senior | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA |
Ministerio | FOMENTO |
Data de finalización | 02/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | BARCELONA GLOBAL |
Data de autorización | 04/05/2023 |
Nome | ULLOA PIÑEIRO, ANA |
Senior | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) |
Ministerio | FOMENTO |
Data de finalización | 01/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L |
Data de autorización | 15/07/2021 |
Nome | ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 07/06/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS |
Data de autorización | 15/09/2021 |
Nome | MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL |
Senior | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 31/05/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP |
Data de autorización | 19/05/2021 |
Páxina 11 de 52