514 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/07/2021 | REINGRESO EN MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. | 29/07/2021 |
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | S.E. DE COMUNICACIÓN | PRESIDENCIA | 21/07/2021 | UNIVERSIDAD NEBRIJA -MADRID | 06/03/2023 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES | 04/10/2021 |
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 14/07/2021 | BOGO EQUITY, S.L. | 22/02/2023 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD | 18/07/2022 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | REINGRESO EN IE UNIVERSIDAD Y EN INSTITUTO EMPRESA S.L. | 20/07/2021 |
REDONDO BACAICOA, IVAN | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 14/07/2021 | DIARIO LA VANGUARDIA | 19/10/2021 |
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 14/07/2021 | GRUPO NORTCONSULTING | 02/12/2022 |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | DESTINUS SA | 18/04/2022 |
CALVO POYATO, MARIA DEL CARMEN | VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | 12/07/2021 | CADENA SER | 23/09/2021 |
Nome | OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
---|---|
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 21/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. |
Data de autorización | 29/07/2021 |
Nome | OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
Senior | S.E. DE COMUNICACIÓN |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Data de finalización | 21/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD NEBRIJA -MADRID |
Data de autorización | 06/03/2023 |
Nome | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Senior | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES |
Data de autorización | 04/10/2021 |
Nome | SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS |
Senior | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | BOGO EQUITY, S.L. |
Data de autorización | 22/02/2023 |
Nome | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Senior | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD |
Data de autorización | 18/07/2022 |
Nome | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Senior | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN IE UNIVERSIDAD Y EN INSTITUTO EMPRESA S.L. |
Data de autorización | 20/07/2021 |
Nome | REDONDO BACAICOA, IVAN |
Senior | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | DIARIO LA VANGUARDIA |
Data de autorización | 19/10/2021 |
Nome | SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS |
Senior | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 14/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | GRUPO NORTCONSULTING |
Data de autorización | 02/12/2022 |
Nome | DUQUE DUQUE, PEDRO |
Senior | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | DESTINUS SA |
Data de autorización | 18/04/2022 |
Nome | CALVO POYATO, MARIA DEL CARMEN |
Senior | VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Ministerio | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Data de finalización | 12/07/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | CADENA SER |
Data de autorización | 23/09/2021 |
Páxina 10 de 52