514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ROTHSCHILD & SONS LIMITED | 25/11/2016 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | ESTRATELIS CAPITAL MARKETS & CORP, S.L. | 17/04/2018 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | BURSON-MARSTELLER LIMITED | 18/11/2016 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | ABSYLUM INTEGRAL SERVICES S.L | 07/03/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | OTO MELARA IBERICA | 25/08/2017 |
ARGUELLES SALAVERRIA, PEDRO | SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA | DEFENSA | 18/11/2016 | INSTITUTO DE EMPRESA | 14/02/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | TRABAJADOR AUTONOMO | 21/04/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | PREVENTIA NEURO-TECHNOLOGY S.L | 07/03/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | RED ELECTRICA ESPAÑOLA | 28/02/2017 |
NOGUERA TEJEDOR, DANIEL | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 24/11/2016 | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) | 01/02/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
---|---|
Alto cargo | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ROTHSCHILD & SONS LIMITED |
Fecha de autorización | 25/11/2016 |
Nombre | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Fecha de cese | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ESTRATELIS CAPITAL MARKETS & CORP, S.L. |
Fecha de autorización | 17/04/2018 |
Nombre | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Fecha de cese | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | BURSON-MARSTELLER LIMITED |
Fecha de autorización | 18/11/2016 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ABSYLUM INTEGRAL SERVICES S.L |
Fecha de autorización | 07/03/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | OTO MELARA IBERICA |
Fecha de autorización | 25/08/2017 |
Nombre | ARGUELLES SALAVERRIA, PEDRO |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | INSTITUTO DE EMPRESA |
Fecha de autorización | 14/02/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | TRABAJADOR AUTONOMO |
Fecha de autorización | 21/04/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | PREVENTIA NEURO-TECHNOLOGY S.L |
Fecha de autorización | 07/03/2017 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | RED ELECTRICA ESPAÑOLA |
Fecha de autorización | 28/02/2017 |
Nombre | NOGUERA TEJEDOR, DANIEL |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Fecha de cese | 24/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) |
Fecha de autorización | 01/02/2017 |
Página 13 de 52