514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
MEDRAN LOPEZ, ALBERT | DIRECTOR DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/12/2021 | LLORENTE Y CUENCA S.A. | 24/01/2022 |
GONZALEZ REDONDO, RAQUEL | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION AUTONOMICA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 17/11/2021 | ASSOCIATED PRESS | 10/07/2023 |
LOPEZ ANSORENA, CESAR | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 20/10/2021 | THE SHIPPING BUSINESS CONNOISSEURS, SL | 05/05/2022 |
ACHA BEDIALAUNETA, AITOR | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/10/2021 | ESTACIONES Y TERMINALES MARITIMAS S.L. | 18/11/2021 |
SIMON LOPEZ, CESAR MIGUEZ | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE | DEFENSA | 28/09/2021 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAU | 12/08/2021 |
SEIJO JORDAN, INDALECIO JOAQUIN | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 10/09/2021 | DETEGASA | 19/05/2022 |
BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/09/2021 | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS | 23/12/2022 |
MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUAN | REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA OTAN Y REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA UNION EUROPEA EN BRUSELAS | DEFENSA | 31/08/2021 | INETUM | 16/11/2021 |
PRADO RODRIGUEZ, MONICA | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2021 | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS | 13/09/2021 |
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | SECRETARIO GENERAL DE CULTURA | CULTURA Y DEPORTE | 21/07/2021 | CABO ENDERROCAT, S.L. | 21/07/2022 |
Nombre | MEDRAN LOPEZ, ALBERT |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA EMPRENDEDORA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/12/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA S.A. |
Fecha de autorización | 24/01/2022 |
Nombre | GONZALEZ REDONDO, RAQUEL |
Alto cargo | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION AUTONOMICA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 17/11/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | ASSOCIATED PRESS |
Fecha de autorización | 10/07/2023 |
Nombre | LOPEZ ANSORENA, CESAR |
Alto cargo | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 20/10/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | THE SHIPPING BUSINESS CONNOISSEURS, SL |
Fecha de autorización | 05/05/2022 |
Nombre | ACHA BEDIALAUNETA, AITOR |
Alto cargo | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 06/10/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | ESTACIONES Y TERMINALES MARITIMAS S.L. |
Fecha de autorización | 18/11/2021 |
Nombre | SIMON LOPEZ, CESAR MIGUEZ |
Alto cargo | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 28/09/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAU |
Fecha de autorización | 12/08/2021 |
Nombre | SEIJO JORDAN, INDALECIO JOAQUIN |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 10/09/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | DETEGASA |
Fecha de autorización | 19/05/2022 |
Nombre | BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL |
Alto cargo | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 01/09/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS |
Fecha de autorización | 23/12/2022 |
Nombre | MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUAN |
Alto cargo | REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA OTAN Y REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA UNION EUROPEA EN BRUSELAS |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 31/08/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | INETUM |
Fecha de autorización | 16/11/2021 |
Nombre | PRADO RODRIGUEZ, MONICA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS |
Fecha de autorización | 13/09/2021 |
Nombre | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
Alto cargo | SECRETARIO GENERAL DE CULTURA |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 21/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CABO ENDERROCAT, S.L. |
Fecha de autorización | 21/07/2022 |
Página 9 de 52