514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
ESPINOSA GARCIA, JUAN | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO | HACIENDA | 05/05/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA CELSA GROUP,PHILLIPS & COHEN ASSOCIATES, OCAÑA LOGÍSTICA, SL y 014 MEDIA, SL | 12/01/2022 |
DOMINGO GARCIA, PALOMA | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FECYT) | CIENCIA E INNOVACION | 25/10/2020 | FUNDACIÓN GENERAL DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) | 16/12/2021 |
ACHA BEDIALAUNETA, AITOR | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/10/2021 | ESTACIONES Y TERMINALES MARITIMAS S.L. | 18/11/2021 |
MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUAN | REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA OTAN Y REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA UNION EUROPEA EN BRUSELAS | DEFENSA | 31/08/2021 | INETUM | 16/11/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | FUNDACION INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA | 08/11/2021 |
REDONDO BACAICOA, IVAN | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 14/07/2021 | DIARIO LA VANGUARDIA | 19/10/2021 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES | 04/10/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CADENA SER | 01/10/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PERIODICO CONTEXTO | 27/09/2021 |
CALVO POYATO, MARIA DEL CARMEN | VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | 12/07/2021 | CADENA SER | 23/09/2021 |
Nombre | ESPINOSA GARCIA, JUAN |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO |
Ministerio | HACIENDA |
Fecha de cese | 05/05/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESTACION DE SERVICIOS PARA CELSA GROUP,PHILLIPS & COHEN ASSOCIATES, OCAÑA LOGÍSTICA, SL y 014 MEDIA, SL |
Fecha de autorización | 12/01/2022 |
Nombre | DOMINGO GARCIA, PALOMA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FECYT) |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Fecha de cese | 25/10/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACIÓN GENERAL DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) |
Fecha de autorización | 16/12/2021 |
Nombre | ACHA BEDIALAUNETA, AITOR |
Alto cargo | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 06/10/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | ESTACIONES Y TERMINALES MARITIMAS S.L. |
Fecha de autorización | 18/11/2021 |
Nombre | MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUAN |
Alto cargo | REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA OTAN Y REPTE. MILITAR ANTE EL COMITE MILITAR DE LA UNION EUROPEA EN BRUSELAS |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 31/08/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | INETUM |
Fecha de autorización | 16/11/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACION INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA |
Fecha de autorización | 08/11/2021 |
Nombre | REDONDO BACAICOA, IVAN |
Alto cargo | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 14/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | DIARIO LA VANGUARDIA |
Fecha de autorización | 19/10/2021 |
Nombre | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Alto cargo | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 14/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | HILL+KNOWOLTON STRATEGIES |
Fecha de autorización | 04/10/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CADENA SER |
Fecha de autorización | 01/10/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | PERIODICO CONTEXTO |
Fecha de autorización | 27/09/2021 |
Nombre | CALVO POYATO, MARIA DEL CARMEN |
Alto cargo | VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Ministerio | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA / PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Fecha de cese | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CADENA SER |
Fecha de autorización | 23/09/2021 |
Página 12 de 52