514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | CARRILLO LEGAL SL NIF B6241444 | 28/04/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA PANRICO SAU. CIF A84354174 | 06/05/2016 |
ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO | EMBAJADOR EN LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 18/12/2015 | MERCURY LLC (EEUU) | 06/05/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | TRANSVERTETO SL CIF 25359290 | 06/05/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | BANC DE SANG I TEIXITS NIF Q5856387 | 06/05/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | COLABORACION PROFESIONAL CON LA AGRUPACION DE DIPUTADOS DE LA DELEGACION ESPAÑOLA DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO (GDCALA) | 11/05/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 29/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. CARLOS ANDREU BATLLÓ | 25/05/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA ASEPEYO Y ASOCIACION DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 27/05/2016 |
COMAS ABAD, RAFAEL | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD | DEFENSA | 17/02/2016 | ASESOR PARA LA EMPRESA TRC | 27/05/2016 |
COMAS ABAD, RAFAEL | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD | DEFENSA | 17/02/2016 | ASESOR PARA SURICATTA SYSTEMS, S.L. | 27/05/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
---|---|
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | CARRILLO LEGAL SL NIF B6241444 |
Fecha de autorización | 28/04/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR PARA PANRICO SAU. CIF A84354174 |
Fecha de autorización | 06/05/2016 |
Nombre | ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 18/12/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | MERCURY LLC (EEUU) |
Fecha de autorización | 06/05/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | TRANSVERTETO SL CIF 25359290 |
Fecha de autorización | 06/05/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | BANC DE SANG I TEIXITS NIF Q5856387 |
Fecha de autorización | 06/05/2016 |
Nombre | MATO ADROVER, ANA |
Alto cargo | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Fecha de cese | 26/11/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | COLABORACION PROFESIONAL CON LA AGRUPACION DE DIPUTADOS DE LA DELEGACION ESPAÑOLA DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO (GDCALA) |
Fecha de autorización | 11/05/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 29/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. CARLOS ANDREU BATLLÓ |
Fecha de autorización | 25/05/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR PARA ASEPEYO Y ASOCIACION DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |
Fecha de autorización | 27/05/2016 |
Nombre | COMAS ABAD, RAFAEL |
Alto cargo | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 17/02/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR PARA LA EMPRESA TRC |
Fecha de autorización | 27/05/2016 |
Nombre | COMAS ABAD, RAFAEL |
Alto cargo | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 17/02/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR PARA SURICATTA SYSTEMS, S.L. |
Fecha de autorización | 27/05/2016 |
Página 7 de 52