- Inicio
- Publicidad activa
- Altos cargos
- Actividad privada
- Inicio
- Publicidad
- Cargos
- Privada
Actividad privada
514 Resultados encontrados
La cantidad de resultados a exportar debe ser inferior a
2000
resultados. Utilice los filtros de búsqueda para acotar el número de resultados encontrados.
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA
|
06/03/2023
|
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
|
S.E. DE COMUNICACIÓN
|
PRESIDENCIA
|
21/07/2021
|
UNIVERSIDAD NEBRIJA -MADRID
|
06/03/2023
|
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS
|
D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|
ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
|
14/07/2021
|
BOGO EQUITY, S.L.
|
22/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
RECODER ABOGADOS
|
07/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
OUA GROUP
|
07/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
VERTIX GRUP IMMOBILIARI
|
07/02/2023
|
BORJA VILLEL, MANUEL J.
|
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE)
|
CULTURA Y DEPORTE
|
19/01/2023
|
FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO
|
26/01/2023
|
MARRODAN FUNES, MARIA
|
DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
|
POLITICA TERRITORIAL
|
31/08/2022
|
PSOE LA RIOJA
|
24/01/2023
|
SOLER SICILIA, ALBERT
|
D. GRAL. DEPORTES
|
CULTURA Y DEPORTE
|
11/01/2023
|
ACENTO PUBLIC AFFAIRS
|
13/01/2023
|
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE
|
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE
|
DEFENSA
|
19/10/2022
|
HEYMORICH, S.L.
|
09/01/2023
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA
|
06/03/2023
|
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
|
S.E. DE COMUNICACIÓN
|
PRESIDENCIA
|
21/07/2021
|
UNIVERSIDAD NEBRIJA -MADRID
|
06/03/2023
|
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS
|
D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|
ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
|
14/07/2021
|
BOGO EQUITY, S.L.
|
22/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
RECODER ABOGADOS
|
07/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
OUA GROUP
|
07/02/2023
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
02/12/2022
|
VERTIX GRUP IMMOBILIARI
|
07/02/2023
|
BORJA VILLEL, MANUEL J.
|
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE)
|
CULTURA Y DEPORTE
|
19/01/2023
|
FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO
|
26/01/2023
|
MARRODAN FUNES, MARIA
|
DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
|
POLITICA TERRITORIAL
|
31/08/2022
|
PSOE LA RIOJA
|
24/01/2023
|
SOLER SICILIA, ALBERT
|
D. GRAL. DEPORTES
|
CULTURA Y DEPORTE
|
11/01/2023
|
ACENTO PUBLIC AFFAIRS
|
13/01/2023
|
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE
|
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE
|
DEFENSA
|
19/10/2022
|
HEYMORICH, S.L.
|
09/01/2023
|
Nombre
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
Alto cargo
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
Ministerio
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
Fecha de cese
|
02/12/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA
|
Fecha de autorización
|
06/03/2023
|
Nombre
|
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
|
Alto cargo
|
S.E. DE COMUNICACIÓN
|
Ministerio
|
PRESIDENCIA
|
Fecha de cese
|
21/07/2021
|
Empresa / Atividad autorizada
|
UNIVERSIDAD NEBRIJA -MADRID
|
Fecha de autorización
|
06/03/2023
|
Nombre
|
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS
|
Alto cargo
|
D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|
Ministerio
|
ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
|
Fecha de cese
|
14/07/2021
|
Empresa / Atividad autorizada
|
BOGO EQUITY, S.L.
|
Fecha de autorización
|
22/02/2023
|
Nombre
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
Alto cargo
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
Ministerio
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
Fecha de cese
|
02/12/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
RECODER ABOGADOS
|
Fecha de autorización
|
07/02/2023
|
Nombre
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
Alto cargo
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
Ministerio
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
Fecha de cese
|
02/12/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
OUA GROUP
|
Fecha de autorización
|
07/02/2023
|
Nombre
|
CALVET I VALERA, DAMIA
|
Alto cargo
|
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE)
|
Ministerio
|
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
|
Fecha de cese
|
02/12/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
VERTIX GRUP IMMOBILIARI
|
Fecha de autorización
|
07/02/2023
|
Nombre
|
BORJA VILLEL, MANUEL J.
|
Alto cargo
|
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE)
|
Ministerio
|
CULTURA Y DEPORTE
|
Fecha de cese
|
19/01/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO
|
Fecha de autorización
|
26/01/2023
|
Nombre
|
MARRODAN FUNES, MARIA
|
Alto cargo
|
DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
|
Ministerio
|
POLITICA TERRITORIAL
|
Fecha de cese
|
31/08/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
PSOE LA RIOJA
|
Fecha de autorización
|
24/01/2023
|
Nombre
|
SOLER SICILIA, ALBERT
|
Alto cargo
|
D. GRAL. DEPORTES
|
Ministerio
|
CULTURA Y DEPORTE
|
Fecha de cese
|
11/01/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
ACENTO PUBLIC AFFAIRS
|
Fecha de autorización
|
13/01/2023
|
Nombre
|
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE
|
Alto cargo
|
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE
|
Ministerio
|
DEFENSA
|
Fecha de cese
|
19/10/2022
|
Empresa / Atividad autorizada
|
HEYMORICH, S.L.
|
Fecha de autorización
|
09/01/2023
|
Página 7 de 52
Anterior
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Siguiente