514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | PERSEFONE S.L. | 08/06/2023 |
CONESA PAGES, MARIA MERCE | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | FOMENTO | 02/07/2021 | BARCELONA GLOBAL | 04/05/2023 |
BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) | GRUPO SEPI | 28/02/2023 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN | 26/04/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | METROPOLITAN SPAIN S.L | 18/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CASHESSENTIALS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CURRENCY NEWS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | INTERGRAF | 24/03/2023 |
Nombre | SOLER SICILIA, ALBERT |
---|---|
Alto cargo | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | PERSEFONE S.L. |
Fecha de autorización | 08/06/2023 |
Nombre | CONESA PAGES, MARIA MERCE |
Alto cargo | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 02/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | BARCELONA GLOBAL |
Fecha de autorización | 04/05/2023 |
Nombre | BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO |
Alto cargo | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 28/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN |
Fecha de autorización | 26/04/2023 |
Nombre | SOLER SICILIA, ALBERT |
Alto cargo | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | METROPOLITAN SPAIN S.L |
Fecha de autorización | 18/04/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Fecha de autorización | 12/04/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Fecha de autorización | 28/03/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | GRUPO PRISMA |
Fecha de autorización | 28/03/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | CASHESSENTIALS |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | CURRENCY NEWS |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | INTERGRAF |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Página 6 de 52