514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CADENA RAC1 | 23/09/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PERIODICO GARA | 23/09/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PERIODICO ARA | 23/09/2021 |
ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM | GRUPO SEPI | 07/06/2021 | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS | 15/09/2021 |
PRADO RODRIGUEZ, MONICA | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2021 | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS | 13/09/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CENTRO DE INVESTIGACION INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA | 07/09/2021 |
DELGADO MORENO, SALVADOR MARIA | JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA | DEFENSA | 28/01/2020 | ASESOR EN PETRONOR S.A. | 30/08/2021 |
SIMON LOPEZ, CESAR MIGUEZ | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE | DEFENSA | 28/09/2021 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAU | 12/08/2021 |
FUENTES CASTRO, DANIEL | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 12/05/2021 | KREAB IBERIA, S.L. | 12/08/2021 |
GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGO | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER | FOMENTO | 05/02/2021 | CONSULTORIA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO | 30/07/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
---|---|
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CADENA RAC1 |
Fecha de autorización | 23/09/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | PERIODICO GARA |
Fecha de autorización | 23/09/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | PERIODICO ARA |
Fecha de autorización | 23/09/2021 |
Nombre | ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 07/06/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS |
Fecha de autorización | 15/09/2021 |
Nombre | PRADO RODRIGUEZ, MONICA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PUBLICA Y REDES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN ANTENA 3 NOTICIAS |
Fecha de autorización | 13/09/2021 |
Nombre | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alto cargo | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Fecha de cese | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CENTRO DE INVESTIGACION INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA |
Fecha de autorización | 07/09/2021 |
Nombre | DELGADO MORENO, SALVADOR MARIA |
Alto cargo | JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 28/01/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR EN PETRONOR S.A. |
Fecha de autorización | 30/08/2021 |
Nombre | SIMON LOPEZ, CESAR MIGUEZ |
Alto cargo | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 28/09/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAU |
Fecha de autorización | 12/08/2021 |
Nombre | FUENTES CASTRO, DANIEL |
Alto cargo | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 12/05/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | KREAB IBERIA, S.L. |
Fecha de autorización | 12/08/2021 |
Nombre | GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGO |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 05/02/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSULTORIA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO |
Fecha de autorización | 30/07/2021 |
Página 13 de 52