514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA | 21/11/2016 |
ANTON BELTRAN , CESAR | DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 25/11/2016 | COFARES, S.A. | 25/11/2016 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ROTHSCHILD & SONS LIMITED | 25/11/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESORAMIENTO EN PYRENEES SA | 02/12/2016 |
LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 13/05/2016 | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA | 12/12/2016 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) | 15/12/2016 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. | 22/12/2016 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS, S.L. | 22/12/2016 |
MARTIN-ABRIL Y CALVO, DIEGO | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 02/12/2016 | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADO | 23/12/2016 |
GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUEL | MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 03/11/2016 | PRODUCTORA CUARZO PRODUCCIONES, S.L. | 28/12/2016 |
Nombre | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
---|---|
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Fecha de cese | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA |
Fecha de autorización | 21/11/2016 |
Nombre | ANTON BELTRAN , CESAR |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Fecha de cese | 25/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | COFARES, S.A. |
Fecha de autorización | 25/11/2016 |
Nombre | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Alto cargo | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ROTHSCHILD & SONS LIMITED |
Fecha de autorización | 25/11/2016 |
Nombre | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alto cargo | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESORAMIENTO EN PYRENEES SA |
Fecha de autorización | 02/12/2016 |
Nombre | LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO |
Alto cargo | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 13/05/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA |
Fecha de autorización | 12/12/2016 |
Nombre | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Alto cargo | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | POSIBLE INCORPORACION A LA LISTA DE ARBITROS DE CIADI (CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL) |
Fecha de autorización | 15/12/2016 |
Nombre | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Alto cargo | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. |
Fecha de autorización | 22/12/2016 |
Nombre | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de cese | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS, S.L. |
Fecha de autorización | 22/12/2016 |
Nombre | MARTIN-ABRIL Y CALVO, DIEGO |
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
Fecha de cese | 02/12/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADO |
Fecha de autorización | 23/12/2016 |
Nombre | GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUEL |
Alto cargo | MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 03/11/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | PRODUCTORA CUARZO PRODUCCIONES, S.L. |
Fecha de autorización | 28/12/2016 |
Página 11 de 52