514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) | 13/12/2023 |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR | 19/09/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CASHESSENTIALS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | PLATAFORMA DENARIA | 14/12/2022 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CURRENCY NEWS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | INTERGRAF | 24/03/2023 |
CASTILLO BRETON, PABLO JOSE | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE | DEFENSA | 20/04/2022 | HISDESAT | 23/05/2022 |
MIGUEL TORAL, AMAYA DE | DRA. GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | CULTURA Y DEPORTE | 30/03/2022 | FUNDACION OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | 31/03/2022 |
BIURRUN SAINZ DE ROZAS, ELENA | D. GRAL. DE PROGRAMAS DE PROTECCION INTERNACIONAL Y ATENCION HUMANITARIA | INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | 02/02/2022 | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION MANANTIAL Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS: MANANTIAL INTEGRA, MANANTIAL VILAMICO Y MANANTIAL GESTION | 14/06/2022 |
REDONDO BACAICOA, IVAN | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 12/01/2022 | REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL | 07/02/2022 |
Nombre | MEYER HIDALGO, AMANDA |
---|---|
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministerio | IGUALDAD |
Fecha de cese | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) |
Fecha de autorización | 13/12/2023 |
Nombre | MEYER HIDALGO, AMANDA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministerio | IGUALDAD |
Fecha de cese | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR |
Fecha de autorización | 19/09/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | CASHESSENTIALS |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | PLATAFORMA DENARIA |
Fecha de autorización | 14/12/2022 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | CURRENCY NEWS |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Nombre | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alto cargo | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | INTERGRAF |
Fecha de autorización | 24/03/2023 |
Nombre | CASTILLO BRETON, PABLO JOSE |
Alto cargo | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 20/04/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | HISDESAT |
Fecha de autorización | 23/05/2022 |
Nombre | MIGUEL TORAL, AMAYA DE |
Alto cargo | DRA. GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 30/03/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACION OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID |
Fecha de autorización | 31/03/2022 |
Nombre | BIURRUN SAINZ DE ROZAS, ELENA |
Alto cargo | D. GRAL. DE PROGRAMAS DE PROTECCION INTERNACIONAL Y ATENCION HUMANITARIA |
Ministerio | INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
Fecha de cese | 02/02/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION MANANTIAL Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS: MANANTIAL INTEGRA, MANANTIAL VILAMICO Y MANANTIAL GESTION |
Fecha de autorización | 14/06/2022 |
Nombre | REDONDO BACAICOA, IVAN |
Alto cargo | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 12/01/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL |
Fecha de autorización | 07/02/2022 |
Página 8 de 52