514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
SALOM COLL, MARIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ILLES BALEARS | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 18/06/2018 | ADMINISTRADORA DE INCA GRINS, S.L. (COMO AUTONOMA) | 29/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 30/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. | 02/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA | 02/08/2019 |
SEGOVIA MARCO, ALICIA | SECRETARIA GENERAL TECNICA | FOMENTO | 22/06/2018 | DESPACHO DE ABOGADOS URIA MENENDEZ | 02/08/2019 |
GONZALEZ PICO, MARIA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA | 26/08/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 05/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA | 05/09/2019 |
ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 22/06/2018 | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO | 05/09/2019 |
SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA | GRUPO SEPI | 23/06/2018 | CONSEJERO DE 13TV, S.A. | 05/09/2019 |
Nombre | SALOM COLL, MARIA |
---|---|
Alto cargo | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ILLES BALEARS |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ADMINISTRADORA DE INCA GRINS, S.L. (COMO AUTONOMA) |
Fecha de autorización | 29/07/2019 |
Nombre | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Fecha de autorización | 30/07/2019 |
Nombre | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. |
Fecha de autorización | 02/08/2019 |
Nombre | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA |
Fecha de autorización | 02/08/2019 |
Nombre | SEGOVIA MARCO, ALICIA |
Alto cargo | SECRETARIA GENERAL TECNICA |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO DE ABOGADOS URIA MENENDEZ |
Fecha de autorización | 02/08/2019 |
Nombre | GONZALEZ PICO, MARIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 26/08/2019 |
Nombre | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO |
Alto cargo | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO |
Alto cargo | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 23/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSEJERO DE 13TV, S.A. |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Página 29 de 52